Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Binavne | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 tilføjes Navne: UngeLivet ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-28 fjernes Navne: TriCu ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-29 tilføjes Vedtægter: 2022-03-29 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-03-28 fjernes Binavne: UngeLivet ApS, Job-Akademiet ApS, DambyHahn & Partnere ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-20 tilføjes Binavne: UngeLivet ApS, Job-Akademiet ApS, DambyHahn & Partnere ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2020-05-20 tilføjes Navne: TriCu ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2020-05-19 fjernes Navne: UngeLivet ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-20 tilføjes Vedtægter: 2020-05-20 (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2020-04-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2019-10-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellekær 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerhøj 18, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-09-04 tilføjes Hjemmeside: www.ungelivet.dk (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-09-04 tilføjes Kontaktoplysninger: skolen@ungelivet.dk (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-05-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-05-31 tilføjes Vedtægter: 2017-05-31 (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: BUBI Holding ApS, Curtis Holding ApS (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-02-01 fjernes Legale ejere: Trine Büttcher, Curth Patrik Uldall Hansen (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Trine Büttcher, Curth Patrik Uldall Hansen (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerhøj 18, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-01-20 tilføjes Direktion: Trine Büttcher (direktør) (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisningstilbud i henhold til Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, herunder drift af café, genbrugsforretning og værksteder som led i undervisningen; tilbud til unge med særlige behov for støtte/kontaktordninger, praktikforløb m.v. Derudover kan selskabet beskæftige sig med anden beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-20 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-01-20 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Legale ejere: Trine Büttcher, Curth Patrik Uldall Hansen (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-01-20 tilføjes Navne: UngeLivet ApS (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2017-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Stiftere: Trine Büttcher, Curth Patrik Uldall Hansen (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Vedtægter: 2017-01-20 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-24)