Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 78, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-23 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Legale ejere: Ali Osman Saglam (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Navne: Din Købmand ApS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Reelle ejere: Ali Osman Saglam (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Stiftere: Resul Saglam (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-09 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-08-26 fjernes Direktion: Ali Osman Saglam (direktør) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 78, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2018-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 78, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Direktion: Ali Osman Saglam (direktør) (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2017-12-31 fjernes Direktion: Hikmet Altun (direktør) (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: Ali Osman Saglam (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Resul Saglam, Hikmet Altun (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Ali Osman Saglam (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-12-31 fjernes Reelle ejere: Resul Saglam, Hikmet Altun (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-12-11 tilføjes Vedtægter: 2017-12-11 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-22 tilføjes Direktion: Hikmet Altun (direktør) (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-02-22 fjernes Direktion: Resul Saglam (direktør) (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalundborgvej 78, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-01-23 tilføjes Direktion: Resul Saglam (direktør) (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-01-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive købmandsforretning, kiosk og aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-23 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Legale ejere: Resul Saglam, Hikmet Altun (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-01-23 tilføjes Navne: Din Købmand ApS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Reelle ejere: Resul Saglam, Hikmet Altun (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Stiftere: Resul Saglam (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2017-01-23 tilføjes Vedtægter: 2017-01-23 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-26)