Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skalmstrupvej 4, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Binavne: Viborg Port Montage IVS, Jysk Port Montage IVS, Aarhus Port Montage IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-23 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Legale ejere: John Skjødt Hansen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Navne: Randers Port Montage IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Reelle ejere: John Skjødt Hansen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Stiftere: John Skjødt Hansen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-06-15 fjernes Direktion: John Skjødt Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalmstrupvej 4, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksbergvej 49, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Binavne: Viborg Port Montage IVS, Jysk Port Montage IVS, Aarhus Port Montage IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-05-04 tilføjes Navne: Randers Port Montage IVS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-05-03 fjernes Navne: Scandinavisk Port Montage IVS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-04 tilføjes Vedtægter: 2017-05-04 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksbergvej 49, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-01-23 tilføjes Direktion: John Skjødt Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2017-01-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er montage af porte (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-23 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500,00 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Legale ejere: John Skjødt Hansen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Navne: Scandinavisk Port Montage IVS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-01-23 tilføjes Reelle ejere: John Skjødt Hansen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Stiftere: John Skjødt Hansen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2017-01-23 tilføjes Vedtægter: 2017-01-23 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-20)