Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lønstrupvej 98, 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Direktion: Pernille Steinicke Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-18 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Kontaktoplysninger: pa@servicegroup.dk (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Legale ejere: Steen Skov Andersen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Navne: Steinicke Service Group ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Reelle ejere: Steen Skov Andersen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Stiftere: Service Group Holding IVS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-04-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Steen Skov Andersen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: Service Group Holding IVS (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-12-23 tilføjes Navne: Steinicke Service Group ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-12-22 fjernes Navne: Steinicke Service Group IVS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Vedtægter: 2020-12-23 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-12-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lønstrupvej 98, 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyshøj Allé 23, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: pa@servicegroup.dk (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-09-19 tilføjes Legale ejere: Steen Skov Andersen (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-09-19 fjernes Legale ejere: Pernille Steinicke Andersen, Steen Skov Andersen (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-09-19 tilføjes Reelle ejere: Steen Skov Andersen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-09-19 fjernes Reelle ejere: Pernille Steinicke Andersen (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyshøj Allé 23, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2017-01-18 tilføjes Direktion: Pernille Steinicke Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-18 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Legale ejere: Pernille Steinicke Andersen, Service Group Holding IVS (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2017-01-18 tilføjes Navne: Steinicke Service Group IVS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-01-18 tilføjes Reelle ejere: Pernille Steinicke Andersen (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2017-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Stiftere: Service Group Holding IVS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2017-01-18 tilføjes Vedtægter: 2017-01-18 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-16)