Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-12-04 Statstidende Dekret
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsstræde 2, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-18 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Legale ejere: Pernille Thyme Kaasbjerg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Navne: Byggeselskabet af 18.01.2017 ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Reelle ejere: Pernille Thyme Kaasbjerg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Stiftere: MAN-Byg DK ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-25 fjernes Direktion: Pernille Thyme Kaasbjerg (direktør) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-23 tilføjes Vedtægter: 2019-09-23 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-13 tilføjes Vedtægter: 2019-09-13 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsstræde 2, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 3, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 tilføjes Navne: Byggeselskabet af 18.01.2017 ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-09-12 fjernes Navne: MAN-Byg ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-08-28 tilføjes Legale ejere: Pernille Thyme Kaasbjerg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-08-28 fjernes Legale ejere: MAN-Byg DK ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksparken 3, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2017-01-18 tilføjes Direktion: Pernille Thyme Kaasbjerg (direktør) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2017-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ydelse håndværksmæssige tiltag, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-18 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Legale ejere: MAN-Byg DK ApS (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-01-18 tilføjes Navne: MAN-Byg ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-01-18 tilføjes Reelle ejere: Pernille Thyme Kaasbjerg (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Stiftere: MAN-Byg DK ApS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2017-01-18 tilføjes Vedtægter: 2017-01-18 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-28)