Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 12, 2450 København SV (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Bestyrelse: Kenneth Anders Busch-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Binavne: TAGBOLIGER A/S, BYENS TAGBOLIGER A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Direktion: Casper Borgen Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-19 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Legale ejere: BYENS TAG OG FACADE A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Navne: BYENS TAGBOLIG A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Stiftere: BYENS TAG OG FACADE A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-05-28 tilføjes Bestyrelse: Anders Pål Oskar Warolin (formand) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-05-28 fjernes Bestyrelse: Niels Johansen (formand) (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-28 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-05-28 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-05-28 tilføjes Vedtægter: 2021-05-28 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2021-03-11 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-03-11 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 12, 2450 København SV (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2020-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 12, 2450 København SV (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 12, 2450 København SV (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2017-01-19 tilføjes Bestyrelse: Niels Johansen (formand) (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2017-01-19 tilføjes Binavne: TAGBOLIGER A/S, BYENS TAGBOLIGER A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Casper Borgen Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i og udvikling af tagboliger samt anden i denne forbindelse hermed stående eller afledt virksomhed. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-19 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Legale ejere: BYENS TAG OG FACADE A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Navne: BYENS TAGBOLIG A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2017-01-19 tilføjes Stiftere: BYENS TAG OG FACADE A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2017-01-19 tilføjes Vedtægter: 2017-01-19 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-04)