Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Willems Thomassen | 19.01.2017 | 31.03.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Work | 19.01.2017 | 20.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bastian Busch | 19.01.2017 | 20.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Dahl Petersen | 19.01.2017 | 20.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Emil Dahl Petersen | 19.01.2017 | 20.06.2018 | formand |
Nicolai Willems Thomassen | 19.01.2017 | 18.05.2018 | bestyrelsesmedlem |