Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bibranche | ||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2017-01-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Awipu APS. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2023-01-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-03-13 tilføjes Bibranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-08 fjernes Direktion: Lisbeth Irene Vedel Fors (direktør) (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2021-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 122, st. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 25, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: Frikadellekongen@gmail.com (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-15 tilføjes Direktion: Lisbeth Irene Vedel Fors (direktør) (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2019-03-15 fjernes Direktion: Ivan Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 25, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-01-19 tilføjes Binavne: Friture Princessen IVS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Direktion: Ivan Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion, handel, service og konsulentassistance, samt anden aktivitet, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed, herunder investere i virksomheder med samme formål. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-19 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Legale ejere: AKTON ApS, NJCS 1 ApS (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2017-01-19 fjernes Legale ejere: AKTON ApS (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2017-01-19 tilføjes Navne: Frikadellekongens Univers IVS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Irene Vedel Fors, Ivan Kjeldsen (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2017-01-19 fjernes Reelle ejere: Lisbeth Irene Vedel Fors, Ivan Kjeldsen (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Stiftere: AKTON ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2017-01-19 tilføjes Vedtægter: 2017-01-19 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)