Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: CBech Holdings APS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Navne: CBech Holdings IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Blueshift IT IVS. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2017-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: IT KARTELLET ApS. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: IT KARTELLET ApS. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterbakken 10, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 24, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@cbech.com (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 24, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2017-01-18 tilføjes Direktion: Christian Bech Nørhave (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og rettigheder med aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-18 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Legale ejere: Christian Bech Nørhave (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Navne: CBech Holdings IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-01-18 tilføjes Reelle ejere: Christian Bech Nørhave (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Stiftere: Christian Bech Nørhave (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Vedtægter: 2017-01-18 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-18)