Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-05 tilføjes Legale ejere: Josta Holding ApS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-05 fjernes Legale ejere: Johanne Staugaard Johansen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 6, 2200 København N (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 22, 1. tv., 1360 København K (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 22, 1. tv., 1360 København K (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 124, 4. tv., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-06-18 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-04-24 fjernes Direktion: Johanne Staugaard Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 124, 4. tv., 1620 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 2., 1160 København K (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-01-17 tilføjes Direktion: Johanne Staugaard Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@maplecph.com (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Legale ejere: Johanne Staugaard Johansen (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2017-01-17 tilføjes Reelle ejere: Johanne Staugaard Johansen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 2., 1160 København K (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretningsmæssig bæredygtig virksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-17 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Hjemmeside: www.maplecph.com (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Navne: Maple Aps (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Stiftere: Johanne Staugaard Johansen (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2017-01-16 tilføjes Vedtægter: 2017-01-16 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-18)