Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Netcare Holding ApS (CVR 43950886) | NORMAL | 24.03.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Finn Steenberg Schnohr | 18.01.2017 | 24.03.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
LBS Business Service A/S (CVR 39691914) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 01.07.2018 | 27.03.2019 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |