Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Legale ejere | Revisor | Revision fravalgt | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heimstaden Thorshammer I ApS. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvilehøjvej 20, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Hjemmeside: www.Heimstaden.dk (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 tilføjes Navne: Heimstaden Thorshammer I Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-16 fjernes Navne: Heimstaden Thorshammer Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 72, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-13 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 fjernes Direktion: Thomas Gram Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje fast ejendom enten direkte eller indirekte gennem ejerandele i ejendomsselskaber af enhver art. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-13 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Bostad Invest 9 A/S (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 fjernes Legale ejere: HOKTON A/S, THOMAS LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Navne: Heimstaden Thorshammer Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-12 fjernes Navne: Thorshammer Holding ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen alene eller af et direktionsmedlem og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-13 tilføjes Vedtægter: 2021-08-13 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-08-13 fjernes Reelle ejere: Dennis Hauschild Grünberger (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 72, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-05-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-05-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2019-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-28 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at besidde aktier og anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-09-27 tilføjes Direktion: Dennis Hauschild Grünberger (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2017-09-27 tilføjes Vedtægter: 2017-09-27 (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-09-12 tilføjes Legale ejere: HOKTON A/S, THOMAS LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-09-11 fjernes Legale ejere: THOMAS LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-12 tilføjes Reelle ejere: Dennis Hauschild Grünberger (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 20, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2017-01-17 tilføjes Direktion: Thomas Gram Larsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at besidde aktier og anparter samt aktiviteter i ilknytning hertil (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-17 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Legale ejere: THOMAS LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-01-17 tilføjes Navne: Thorshammer Holding ApS (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-01-17 tilføjes Stiftere: THOMAS LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Vedtægter: 2017-01-17 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-18)