Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Zoneox Medical ApS. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2017-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Exit CP ApS. (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2018-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nexdas ApS. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Norzion IVS. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Crooked Brain IVS. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Septelux IVS. (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2020-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranehavegård 22, 4. 53., 2450 København SV (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-16 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Navne: Senta Mox Holding IVS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Reelle ejere: Christian Ørbæk (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Stiftere: Christian Ørbæk (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2020-07-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2019-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 fjernes Direktion: Christian Ørbæk (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Ørbæk (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-16 tilføjes Direktion: Christian Ørbæk (direktør) (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranehavegård 22, 4. 53., 2450 København SV (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Formål: Senta Mox Holding IvS formål er at sælge rådgivning indenfor innovationsprocesser. (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-16 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Navne: Senta Mox Holding IVS (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Stiftere: Christian Ørbæk (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Christian Pedersen (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-01-12 tilføjes Vedtægter: 2017-01-17 (offentliggjort 2020-08-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-20)