Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 29, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-16 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Legale ejere: P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Navne: Madhuset Algade ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes ObligatoriskEmail: pm@meyer-as.dk (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Reelle ejere: Peter Meyer (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Stiftere: P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-26 fjernes Direktion: Jeanne Egebjerg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 29, 4660 Store Heddinge (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Direktion: Jeanne Egebjerg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-01-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er tilberedning og salg af smørrebrød og middagsretter m.m. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-16 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Legale ejere: P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Navne: Madhuset Algade ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes ObligatoriskEmail: pm@meyer-as.dk (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Reelle ejere: Jeanne Egebjerg Pedersen, Peter Meyer (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2017-01-16 fjernes Reelle ejere: Jeanne Egebjerg Pedersen (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-01-16 tilføjes Stiftere: P.M. HOLDING AF 18/4 2002 ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-01-16 tilføjes Vedtægter: 2017-01-16 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)