Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BACH GRUPPEN EJENDOMME A/S (CVR 56393412) | NORMAL | 16.01.2017 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hayman Mohammed Ahmed | 17.01.2017 | 20.10.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Taher Yaseen Hasan | 17.01.2017 | 20.10.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
BACH GRUPPEN EJENDOMME A/S (CVR 56393412) | 16.01.2017 | 01.02.2017 | 100,00% | 100,00 % |