Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundhøj Allé 50, 2. th., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-16 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Legale ejere: Michael Sejra Panduro Alysenborg Nybro (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Navne: Vandenybroservice.dk IVS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Reelle ejere: Michael Sejra Panduro Alysenborg Nybro (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Stiftere: Michael Sejra Panduro Alysenborg Nybro (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-28 fjernes Direktion: Michael Sejra Panduro Alysenborg Nybro (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundhøj Allé 50, 2. th., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Direktion: Michael Sejra Panduro Alysenborg Nybro (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2017-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-16 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 15,00 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Legale ejere: Michael Sejra Panduro Alysenborg Nybro (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Navne: Vandenybroservice.dk IVS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Reelle ejere: Michael Sejra Panduro Alysenborg Nybro (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Stiftere: Michael Sejra Panduro Alysenborg Nybro (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-01-16 tilføjes Vedtægter: 2017-01-16 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)