Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 6, 1., 1211 København K (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 20, 1., 1220 København K (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-20 fjernes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 20, 1., 1220 København K (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2023-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 6, 1., 1211 København K (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 6, 1., 1211 København K (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2020-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 6, 1., 1211 København K (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 6, 1., 1211 København K (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 6, 1211 København K (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-05 tilføjes Bestyrelse: Rolf Bryde Lind (formand) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-04 fjernes Bestyrelse: Rolf Bryde Lind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Vedtægter: 2017-01-31 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-10 tilføjes Vedtægter: 2017-01-10 (offentliggjort 2017-02-09)
Den 2017-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 6, 1211 København K (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2017-01-10 tilføjes Bestyrelse: Rolf Bryde Lind (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-01-10 tilføjes Direktion: Jens Dyre Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er Køb, salg og administration og udvikling af ejendomme. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-10 (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: me@advokat-marker.dk (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Legale ejere: VAA HOLDING A/S, MADS NØRGAARD A/S (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Navne: Qvinti Lynette A/S (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Reelle ejere: Jens Dyre Nørgaard, Mads Mathias Nørgaard (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2017-01-10 tilføjes Stiftere: VAA HOLDING A/S, MADS NØRGAARD A/S (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-17)