Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JYSKBYG ApS. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jyskbyg Entreprise ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordbyens Glarmester ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-12 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lervangen 48, 8930 Randers NØ (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jysk-byg.dk (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-17 fjernes Kontaktoplysninger: Christian@jysk-byg.dk (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Christian@jysk-byg.dk (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-16 tilføjes Direktion: Christian Mørup Yde-Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Legale ejere: Christian Mørup Yde-Nielsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-01-16 tilføjes Navne: CYN Holding ApS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Reelle ejere: Christian Mørup Yde-Nielsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2017-01-16 tilføjes Stiftere: Christian Mørup Yde-Nielsen (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Vedtægter: 2017-01-16 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-16)