Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Binavne | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PSG 5 ApS. (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: A&T INVEST ApS. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2023-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: A 65 ApS. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: COPENHAGEN AIRPORT SERVICES ApS. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: LM 27 ApS. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2024-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A 65 ApS. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COPENHAGEN AIRPORT SERVICES ApS. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LM 27 ApS. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-03 tilføjes Binavne: Fam. Schøn Holding ApS (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 207.918,00 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-03-31 tilføjes Vedtægter: 2024-03-31 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-12-12 tilføjes Legale ejere: Torben Schøn (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Reelle ejere: Torben Schøn (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-18 tilføjes Direktion: Torben Schøn (direktør) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 tilføjes Binavne: Teglværksgade Invest Holding ApS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Zicavej 19, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 27, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Binavne: A&T Invest ApS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-29 tilføjes Vedtægter: 2018-11-29 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 27, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-11-19 tilføjes Direktion: Anne Kathrine Schøn (direktør) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktie- eller anpartsbesiddelse og investeringer samt enhver aktivitet, der eller direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Legale ejere: Anne Kathrine Schøn (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2016-11-19 tilføjes Navne: A & T Invest Holding ApS (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Reelle ejere: Anne Kathrine Schøn (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2016-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Vedtægter: 2016-11-19 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2016-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-16)