Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Direktion | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 tilføjes Vedtægter: 2024-07-15 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 tilføjes Direktion: Lars Halgreen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-25 fjernes Direktion: Birgitte Buch (direktør) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: International Sports Services and Arbitration ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: International Sports Services and Arbitration IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-10)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smakkehøj 2, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Direktion: Birgitte Buch (direktør) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2017-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive juridisk og anden rådgivningsvirksomhed indenfor sportsbranchen, herunder bistå ved løsning af danske og international sportsrelaterede tvister igennem voldgift og/eller mægling samt enhver efter direktørens skøn relateret virksomhed. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-16 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Legale ejere: Birgitte Buch (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-01-16 tilføjes Navne: International Sports Services and Arbitration IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-16 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Buch (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Stiftere: Birgitte Buch (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 tilføjes Vedtægter: 2017-01-16 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-16)