Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kristian Gøtrik(virk.: 35) Legale ejere, Reelle ejere | 17,14 % | 40,00 % | 45,71 % | 48,57 % |
Johny Horndrup(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 20,00 % | 40,00 % | 80,00 % | 80,00 % |
Steen Alexander Cock Andersen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 25,00 % | 25,00 % |
Peter Veto(virk.: 1) Legale ejere | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Pct. | 18,00 % | 38,00 % | 52,00 % | 54,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Steen Alexander Cock Andersen | ||
Kristian Gøtrik | 01.08.2023 | |
Johny Horndrup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.03.2017 | 80,80 (km) | Oddervej 166F, 8270 Højbjerg | Hunderupvej 24D, 5000 Odense C |
07.11.2017 | 1,64 (km) | Hunderupvej 24D, 5000 Odense C | Jens Benzons Gade 16, 5000 Odense C |
30.11.2018 | 244,76 (km) | Jens Benzons Gade 16, 5000 Odense C | Abel Cathrines Gade 16, 1654 København V |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 14.11.2023 og angivet som gældende fra 30.09.2021 (767 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Vetnordic A/S | 43145975 |
Vetnotion | 37348678 |
VETO ApS | 31187966 |
VETO HOLDING ApS | 32660916 |
VETO I/S | 38740903 |
VETPHARM ApS | 27648193 |
VETPHARM EDB OG MARKETING ApS | 27648193 |
VETPHARM LØGSTØR ApS | 30272625 |
vetplanet.dk ApS | 25395077 |
Vetplanet ApS | 25395077 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Gøtrik(virk.: 35) Legale ejere, Reelle ejere | 14 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 |
Johny Horndrup(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Steen Alexander Cock Andersen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Veto(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 36 % | 0 % | 4 % | 52 % | 0 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kristian Gøtrik(virk.: 35) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 34 | 4 | 27 |
Johny Horndrup(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 8 | 1 | 3 |
Steen Alexander Cock Andersen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 0 | 6 |
Peter Veto(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 47 | 5 | 37 |
Pct. | 0 % | 53 % | 6 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |