Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Dreves | 27.11.2020 | 04.01.2022 | direktør |
Esben Strandgaard Kyndesen | 01.01.2017 | 27.11.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heiko Mützelburg | 15.08.2018 | 04.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Dietze | 15.08.2018 | 04.01.2022 | formand |
Michael Heinz Hof | 01.01.2017 | 04.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Dietze | 01.01.2017 | 14.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Heiko Mützelburg | 01.01.2017 | 14.08.2018 | formand |