Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Navne | Vedtægter | Binavne | ||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Kapital | Formål | Direktion | Hvidhvask | ||||
Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere |
Den 2023-04-05 Statstidende Dekret
Den 2023-03-12 tilføjes Navne: Driftsselskab af 11.01.2017 ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-11 fjernes Navne: Habitat Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-12 tilføjes Vedtægter: 2023-03-12 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-12 fjernes Binavne: habitat.dk ApS, Habitat Consulting ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-09-24 tilføjes Binavne: Habitat Consulting ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2022-07-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2022-07-28 tilføjes Vedtægter: 2022-07-28 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-28 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2022-07-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 11, 1123 København K (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, st., 1264 København K (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-07-02 tilføjes Binavne: habitat.dk ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-07-01 fjernes Binavne: Habitat Collection ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Hjemmeside: habitat.dk (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2021-07-01 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, st., 1264 København K (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2020-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@habitat.dk (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: frederik@habitat.dk (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: BAUR HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: Vega Investment ApS (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Frederik Maximilian Ræder Fogh (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Sander Lylloff (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-03-31 fjernes Legale ejere: BAUR HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-03-31 fjernes Reelle ejere: Frederik Maximilian Ræder Fogh (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2020-03-20 tilføjes Binavne: Habitat Collection ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-03-19 fjernes Binavne: Habitat Collection A/S (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2020-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2020-03-05 tilføjes Navne: Habitat Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-03-04 fjernes Navne: Habitat Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-05 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2020-03-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2020-03-05 fjernes Bestyrelse: Jacob Bahne Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 tilføjes Legale ejere: BAUR HOLDING ApS, Vega Investment ApS (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2018-05-02 fjernes Legale ejere: BAUR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-03 tilføjes Reelle ejere: Frederik Maximilian Ræder Fogh, Sander Lylloff (offentliggjort 2020-04-13)
Den 2018-05-02 fjernes Reelle ejere: Frederik Maximilian Ræder Fogh (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-01 tilføjes Bibranche: Hoteller (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-22 tilføjes Binavne: Habitat Collection A/S (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2018-02-21 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Marsted-Mortensen (formand) (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2018-02-21 fjernes Bestyrelse: Christoffer Dalum (formand) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Marsted-Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 tilføjes Vedtægter: 2018-02-21 (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 81, 1264 København K (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2017-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 11, 1., 1123 København K (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-27 fjernes Binavne: HABITAT CPH ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Marsted-Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-26 tilføjes Navne: Habitat Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2017-09-25 fjernes Navne: L'AUDACE ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-26 tilføjes Vedtægter: 2017-09-26 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2017-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-03-21)
Den 2017-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder at eje anparter og fortage investering. (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: frederik@habitat.dk (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2017-08-01 fjernes Kontaktoplysninger: frederik@septembre.dk (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-15 tilføjes Direktion: Frederik Maximilian Ræder Fogh (direktør) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-15 fjernes Direktion: Martin Lipsø Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-06 tilføjes Binavne: HABITAT CPH ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-07-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder at eje anparter og fortage investering. Derudover at udføre reklame- og konsulent arbejde. (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2017-07-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 11, 1., 1123 København K (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Boldhusgade 6, 1062 København K (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2017-01-12 tilføjes Direktion: Martin Lipsø Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: frederik@septembre.dk (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-01-12 tilføjes Legale ejere: BAUR HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boldhusgade 6, 1062 København K (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder at eje anparter og fortage investering. Derudover at udføre reklame- og konsulent arbejde. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-12 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Navne: L'AUDACE ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-01-11 tilføjes Reelle ejere: Frederik Maximilian Ræder Fogh (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-01-11 tilføjes Stiftere: BAUR HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-01-11 tilføjes Vedtægter: 2017-01-11 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-29)