Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Trægården 28, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Direktion: Lau Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-10 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Legale ejere: Lau Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Navne: Quasihobo Holding IVS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Reelle ejere: Lau Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Stiftere: Lau Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alimote Holding ApS. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 tilføjes Reelle ejere: Lau Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trægården 28, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Direktion: Lau Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-10 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Legale ejere: Lau Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Navne: Quasihobo Holding IVS (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Stiftere: Lau Nielsen (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Vedtægter: 2017-01-10 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)