Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 tilføjes Bestyrelse: Ejvind Rosenvang Rasmussen (formand) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-16 fjernes Bestyrelse: Niels Jul Jacobsen (formand) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-10-01 fjernes Binavne: MRN A/S (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-19 tilføjes Bestyrelse: Sune Lynggaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-19 fjernes Bestyrelse: Jan Michelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-19 tilføjes Navne: MRN A/S (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-18 fjernes Navne: Seksten A/S (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-09-19 tilføjes Vedtægter: 2017-09-19 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 16, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Michelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Binavne: MRN A/S, roboStacker A/S (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Mogens Rosenvang Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at producere automations løsninger og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: MRR,EJBY HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Seksten A/S (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Rosenvang Rasmussen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: MRR,EJBY HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller den samlede direktion (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)