Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Melad Tokhi | 12.01.2021 | 06.11.2023 | direktør |
Thomas Jonathan Swanston | 04.01.2018 | 22.05.2018 | adm. dir |
Rasmus Percy Hermann | 04.01.2018 | 22.05.2018 | direktør |
Claus Dueholm | 28.12.2016 | 04.01.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Hasselriis | 28.12.2016 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Claus Dueholm | 28.12.2016 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lau Sass | 28.12.2016 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Tuxen Bjerrum | 28.12.2016 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Shah | 28.12.2016 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Percy Hermann | 28.12.2016 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Blom | 28.12.2016 | 22.05.2018 | formand |