Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cort Adelers Gade 19, 3. tv., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 42, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: alexander.loekke@gmail.com (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2019-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Straightforward A/S. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2020-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VL Invest ApS. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 42, 7660 Bækmarksbro (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 22, 1. e., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 22, 1. e., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Finderupvej 2, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: alexander.loekke@gmail.com (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2018-01-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finderupvej 2, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Binavne: A. Løkke Holding ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Direktion: Alexander Løkke (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Formål: Virksomheden formål består i at eje værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Alexander Løkke (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Navne: A. Løkke ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Alexander Løkke (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Stiftere: Alexander Løkke (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Vedtægter: 2016-12-31 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)