Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Vapit IVS. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkegade 25, 2200 København N (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-10 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: nicolai@gabold.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Legale ejere: Nicolai Hagen Gabold (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Navne: Nicolai Gabold Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Reelle ejere: Nicolai Hagen Gabold (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Stiftere: Nicolai Hagen Gabold (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-03-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-11 Statstidende Dekret
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Nicolai Hagen Gabold (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegade 25, 2200 København N (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Direktion: Nicolai Hagen Gabold (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber og virksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-10 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: nicolai@gabold.dk (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Legale ejere: Nicolai Hagen Gabold (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Navne: Nicolai Gabold Holding IVS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Hagen Gabold (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Stiftere: Nicolai Hagen Gabold (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-01-10 tilføjes Vedtægter: 2017-01-10 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)