Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark-Robert Abraham | 01.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
André Reinhard Fehrn | 14.03.2022 | 01.05.2024 | direktør |
David Johan Christensen | 01.01.2017 | 14.03.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Rootzén | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Annette Siewert Lindgreen | 29.04.2024 | næstformand |
Kasper Holst Hansen | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Frandsen | 28.04.2023 | formand |
Moises Pacheco | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annette Siewert Lindgreen | 28.04.2023 | 28.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Helle Rootzén | 08.12.2022 | 28.04.2024 | næstformand |
Kasper Støy | 08.12.2022 | 28.04.2023 | formand |
Helle Rootzén | 26.04.2022 | 07.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Støy | 26.04.2022 | 07.12.2022 | næstformand |
David Johan Christensen | 26.04.2022 | 08.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Frank | 23.02.2018 | 28.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Randel Nyengaard | 23.02.2018 | 08.12.2022 | formand |
Kasper Støy | 25.10.2017 | 25.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Henrik Gjørup | 25.10.2017 | 27.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
David Johan Christensen | 25.10.2017 | 23.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Frank | 01.01.2017 | 22.02.2018 | formand |