Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIA BILER GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-12-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIA BILER EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2019-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lone Erdmann ApS. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 13, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 203, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-03-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian X's Vej 203, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-11-11 tilføjes Direktion: Lone Erdmann (direktør) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i datterselskaber og anden investeringsvirksomhed eller hvad der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 54.000,00 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Legale ejere: Lone Erdmann (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Navne: Lone Erdmann Holding ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Reelle ejere: Lone Erdmann (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Vedtægter: 2016-11-11 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)