Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rubisco ApS. (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2019-06-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovænget 20, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Anders Parby (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ap@rubisco.dk (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Anders Parby (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Rubisco Holding ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Parby (offentliggjort 2017-09-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: Anders Parby (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)