Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2017-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Reklamebureauet Idéal ApS. (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2017-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CANTT ApS. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2019-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jobstar ApS. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2022-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRIDAY P/S. (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2023-05-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ruby Spiritz ApS. (offentliggjort 2023-05-26)
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: Godtkjær Holding ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: Godtkjær Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brådebæksvej 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Jacob Godtkjær (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt besiddelse af ejerandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Godtkjær (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Godtkjær Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Godtkjær (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: Jacob Godtkjær (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-10)