Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Hovedskou Mernild | 10.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Patrick Holbek | 31.05.2019 | 10.01.2020 | adm. dir |
Klaus Werner Rasmussen | 11.01.2017 | 31.05.2019 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2017 | 11.01.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Patrick Holbek | 11.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mads Hovedskou Mernild | 11.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Werner Rasmussen | 11.01.2017 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |