Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Spættevej 3, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-06 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Legale ejere: JH HOLDING SKJERN ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Navne: Stauning Fiskesø ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Reelle ejere: Anders Juhl Hansen (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Stiftere: Anders Juhl Hansen (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 fjernes Direktion: Anders Juhl Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spættevej 3, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Direktion: Anders Juhl Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2017-01-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at varetage drift af fiskesø. (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-06 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Legale ejere: JH HOLDING SKJERN ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Navne: Stauning Fiskesø ApS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Reelle ejere: Anders Juhl Hansen (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Stiftere: Anders Juhl Hansen (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2017-01-06 tilføjes Vedtægter: 2017-01-06 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2017-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-24)