Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørretløkken 233, 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Direktion: Michael Wiernek (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-09 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Legale ejere: MICHAEL WIERNEK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Navne: Tandprotetikeren, Trøjborg ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Reelle ejere: Michael Wiernek (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Stiftere: MICHAEL WIERNEK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørretløkken 233, 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørretløkken 233, 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørretløkken 233, 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 84, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otte Ruds Gade 84, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-09 tilføjes Direktion: Michael Wiernek (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive klinisk tandteknikervirksomhed samt handel og investering og alle andre forretningsmæssige aktiviteter indenfor branchen. (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-09 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Legale ejere: MICHAEL WIERNEK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Navne: Tandprotetikeren, Trøjborg ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Wiernek (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Stiftere: MICHAEL WIERNEK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Vedtægter: 2017-01-09 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-12)