Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsdahlvej 11, 7620 Lemvig (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Direktion: Anna-Maria Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handle, investering og dermed beslægtet virksomhed, herunder at eje andele i vindmølleinteressentskaber. (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-04 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Legale ejere: Anna-Maria Mikkelsen, Dan Mortensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-01-04 tilføjes Navne: Adm Møller ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Reelle ejere: Anna-Maria Mikkelsen, Dan Mortensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Stiftere: Dan Mortensen, Anna-Maria Mikkelsen (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Vedtægter: 2017-01-04 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-09)