Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-04-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersbuen 33, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Direktion: Finn Fogtmann (direktør) (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendommen Baldersbuen 23, 2640 Hedehusene, matr.nr. 10 AY Baldersbønde By, Hedehusene (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-05 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Legale ejere: FF HOLDING, TUSE NÆS ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Navne: Buen 23 ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Reelle ejere: Finn Fogtmann (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2017-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2017-01-05 tilføjes Stiftere: FF HOLDING, TUSE NÆS ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Vedtægter: 2017-01-05 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-09)