Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Agnes Sophia Jonasson Holding ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Agnes Sophia Jonasson Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Piccoli IVS. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-22 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2019-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 50, 2. mf., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 15, 8560 Kolind (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-19 tilføjes Direktion: Agnes Sophia Jonasson (direktør) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-19 tilføjes Reelle ejere: Agnes Sophia Jonasson (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-19 tilføjes Vedtægter: 2019-01-19 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Agnes Sophia Jonasson (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 15, 8560 Kolind (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2017-01-05 tilføjes Direktion: Agnes Sophia Jonasson (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-01-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at foretage investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-05 (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Legale ejere: Agnes Sophia Jonasson (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2017-01-05 tilføjes Navne: Agnes Sophia Jonasson Holding IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Stiftere: Agnes Sophia Jonasson (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-01-05 tilføjes Vedtægter: 2017-01-05 (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2017-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)