Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Ølund Friis | 14.07.2023 | 17.11.2023 | adm. dir |
Morten Westphal Stephensen | 01.03.2017 | 14.07.2023 | adm. dir |
Mikkel Emil Reymann Stephensen | 01.03.2017 | 30.06.2023 | direktør |
Christian Nicolai Thiesen | 05.01.2017 | 02.07.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Ølund Friis | 14.07.2023 | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads Holst | 14.07.2023 | 17.11.2023 | formand |
Søren Ølund Friis | 09.12.2019 | 13.07.2023 | formand |
Mikkel Emil Reymann Stephensen | 13.02.2017 | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads Holst | 13.02.2017 | 13.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Otto Thiesen | 13.02.2017 | 09.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Eikemo Thorgaard | 13.02.2017 | 09.12.2019 | formand |
Morten Westphal Stephensen | 05.01.2017 | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Nicolai Thiesen | 05.01.2017 | 02.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Emil Reymann Stephensen | 05.01.2017 | 12.02.2017 | formand |