Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Venslevvej 14, 4261 Dalmose (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderødvej 21, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-11-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderødvej 21, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosengade 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mia@jordemoderklinik.dk (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-13 fjernes Kontaktoplysninger: msj@jordemoderklinik-dk (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosengade 6, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-01-02 tilføjes Binavne: Slagelse-Akupunktur ApS, Slagelse Jordemoderklinik ApS, Slagelse Akupunktur- og Jordemoderklinik ApS, Jordemoderklinik.dk ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Direktion: Mia Skaarup Jørgensen Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive jordemoderklinik og akupunkturklinik samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-02 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Hjemmeside: www.jordemoderklinik.dk (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Hovedbranche: Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: msj@jordemoderklinik-dk (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-01-02 tilføjes Legale ejere: Mia Skaarup Jørgensen Møller (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Navne: Jordemoderklinik ApS (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Reelle ejere: Mia Skaarup Jørgensen Møller (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Stiftere: Mia Skaarup Jørgensen Møller (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Vedtægter: 2017-01-02 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-06)