Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2020-10-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LCN Property ApS. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: John Christensen (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-04 tilføjes Legale ejere: Lønstrup Weber Holding Aps, Gall & Seitz Systems GmbH (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-03 fjernes Legale ejere: Lønstrup Weber Holding Aps, Gall & Seitz Systems GmbH (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-04 tilføjes Reelle ejere: Lars Weber (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-05-03 fjernes Reelle ejere: Lars Weber (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-11-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 6, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Hirtshalsvej 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Hirtshalsvej 3, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Pier II 8, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Bestyrelse: Magnus Lønstrup Weber (formand) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 fjernes Bestyrelse: Knud Andersen (formand) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Gall & Seitz Systems GmbH (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Weber (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Lønstrup Weber Holding Aps (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: MARINESHAFT HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-01 tilføjes Legale ejere: MARINESHAFT HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-01 fjernes Legale ejere: Gall & Seitz Systems GmbH (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Weber (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Knud Andersen, Lars Weber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-30 fjernes Legale ejere: MARINESHAFT HOLDING A/S (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Lars Weber (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-30 fjernes Direktion: Anders Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-29 tilføjes Vedtægter: 2018-06-29 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-17 tilføjes Legale ejere: Gall & Seitz Systems GmbH (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2017-01-05 tilføjes Legale ejere: MARINESHAFT HOLDING A/S (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2017-01-16 tilføjes Bestyrelse: Jörg Buschhoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-16 fjernes Bestyrelse: Peder Næsborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-05 tilføjes Bestyrelse: Peder Næsborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-16 tilføjes Vedtægter: 2017-01-16 (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-01-05 tilføjes Vedtægter: 2017-01-05 (offentliggjort 2017-01-27)
Den 2017-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pier II 8, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2017-01-05 tilføjes Direktion: Anders Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre laser cladding svejsning samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-05 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Hovedbranche: Reparation af jern- og metalvarer (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Navne: LaserCladding Nordic A/S (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Reelle ejere: Knud Andersen (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2017-01-05 tilføjes Stiftere: MARINESHAFT HOLDING A/S (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-06)