Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 tilføjes Legale ejere: Tosti ApS, HANFGARN HOLDING ApS, ACH HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-06-20 fjernes Legale ejere: Tosti ApS, HANFGARN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 tilføjes Legale ejere: Mikael Tosti, Tosti ApS, HANFGARN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-09-28 fjernes Legale ejere: Mikael Tosti (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-09-27 fjernes Legale ejere: Tosti ApS (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongedybet 26, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Oxford Have 27, 2300 København S (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 tilføjes Binavne: iisx ApS, 2s10 ApS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-14 fjernes Binavne: iisx IVS, 2s10 IVS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Navne: Tjaek ApS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-14 fjernes Navne: Tjaek IVS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Vedtægter: 2020-09-15 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oxford Have 27, 2300 København S (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Binavne: iisx IVS, 2s10 IVS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Mikael Tosti (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive analog og digital design-, service-, produktudviklingsvirksomhed; konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt udgivelse og publiceringsvirksomhed indenfor analoge og digitale medier. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Hjemmeside: tjaek.dk (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tjaek@tosti.dk (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Mikael Tosti, Tosti ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Mikael Tosti (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Tjaek IVS (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mikael Tosti (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: Mikael Tosti (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-05)