Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 11, 2. tv., 1466 København K (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Binavne: Olesencoaching.dk IVS, Mikaelolesen.dk IVS, Bodyrecovery IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Direktion: Mikael Høwisch Olesen (direktør) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Hjemmeside: sportsrecovery.dk (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@sportsrecovery.dk (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Legale ejere: KROPSHOLDING IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Navne: Sportsrecovery IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Reelle ejere: Mikael Høwisch Olesen (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Stiftere: Mikael Høwisch Olesen (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 11, 2. tv., 1466 København K (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ragnhildgade 52, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@sportsrecovery.dk (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: mikael@sportsrecovery.dk (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ragnhildgade 52, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ragnhildgade 52, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ragnhildgade 52, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2017-01-01 tilføjes Binavne: Olesencoaching.dk IVS, Mikaelolesen.dk IVS, Bodyrecovery IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Mikael Høwisch Olesen (direktør) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med undervisning og behandling inden for sundhedssektoren og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Hjemmeside: sportsrecovery.dk (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mikael@sportsrecovery.dk (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: KROPSHOLDING IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Sportsrecovery IVS (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mikael Høwisch Olesen (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: Mikael Høwisch Olesen (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-28)