Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bibranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 9, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 9, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2021-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: VNTRS Consulting ApS. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2024-08-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-22 fjernes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-22 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-08-09 tilføjes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-08-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 9, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 9, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-04-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-03-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-10-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 9, 1. th., 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglefængervej 15, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Navne: MONIES HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Navne: MONIES HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Vedtægter: 2021-09-13 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglefængervej 15, 4. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2017-01-02 tilføjes Direktion: Niklas Joensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-02 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Legale ejere: Niklas Joensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-01-02 tilføjes Navne: MONIES HOLDING IVS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-01-02 tilføjes Reelle ejere: Niklas Joensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Stiftere: Niklas Joensen (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-02 tilføjes Vedtægter: 2017-01-02 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2017-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-05)