Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 tilføjes Binavne: Kalundfornia Holding ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-27 fjernes Binavne: Kalundfornia Holding IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Navne: Kalundfornia ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-22 fjernes Navne: Kalundfornia IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Vedtægter: 2020-09-23 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OURDIO IVS. (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: OURDIO IVS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2018-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bricks Holding IVS. (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Bricks Holding IVS. (offentliggjort 2020-06-01)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevænget 40, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterbakken 11, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterbakken 11, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2017-01-01 tilføjes Binavne: Kalundfornia Holding IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Anders Holm-Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Anders Holm-Jensen (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Kalundfornia IVS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Holm-Jensen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: Anders Holm-Jensen (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-05)