Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Meinungsgade 28, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-04 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Legale ejere: Lazar Petrov Petrov (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Navne: LPP Holding IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Stiftere: Lazar Petrov Petrov (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-07-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-07 Statstidende Dekret
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Lazar Petrov Petrov (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meinungsgade 28, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Direktion: Lazar Petrov Petrov (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-04 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Legale ejere: Lazar Petrov Petrov (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Navne: LPP Holding IVS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Stiftere: Lazar Petrov Petrov (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-01-04 tilføjes Vedtægter: 2017-01-04 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2017-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)