Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørebakken 22, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Peter Smith Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og drive investeringsvirksomhed, samt alt virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Peter Smith Bendtsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: S-B Holding ApS (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Smith Bendtsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Stiftere: Peter Smith Bendtsen (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-04)