Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Direktion: Mirella Maria Daja (direktør) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-22 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Legale ejere: Mirella Maria Daja, Guy James Russell (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Navne: QGallery ApS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Reelle ejere: Mirella Maria Daja, Guy James Russell (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Stiftere: Mirella Maria Daja, Guy James Russell (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2021-07-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 226, st. 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2019-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 47, kl., 1260 København K (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 47, kl., 1260 København K (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 163, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 163, 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2017-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Otto Mønsteds Gade 1, 1. th., 1571 København V (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Otto Mønsteds Gade 1, 1. th., 1571 København V (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-22 tilføjes Direktion: Mirella Maria Daja (direktør) (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forhandle fotografisk kunst samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-12-22 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Legale ejere: Mirella Maria Daja, Guy James Russell (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Navne: QGallery ApS (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Reelle ejere: Mirella Maria Daja, Guy James Russell (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Stiftere: Mirella Maria Daja, Guy James Russell (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Vedtægter: 2016-12-22 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-26)
Den 2016-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-26)