Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tobias Jørgensen(virk.: 9) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tobias Jørgensen | 30.06.2018 | Fyensgade 4, 2200 København N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
identity Holding ApS | 38300830 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.06.2020 | 2,37 (km) | Boyesgade 7, 1622 København V | Fyensgade 4, 2200 København N |
identity Holding ApS. |
Sidst opdateret den 03.01.2017 og angivet som gældende fra 14.10.2016 (2896 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
IDENTITET grafisk design | 34538735 |
Identitet og Relation v/Ina Klein | 35770321 |
IDENTITETSCOACH ApS | 30823338 |
Identity | 42448249 |
identity Holding ApS | 38300830 |
IDentity jewls ApS | 41098465 |
Identity Stack ApS | 42894389 |
Identityzoom v/P. Harry | 27315275 |
Identi v/ Jens Sommerfeldt Borved | 14530908 |
Identiworks | 39822393 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Jørgensen(virk.: 9) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tobias Jørgensen(virk.: 9) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 1 | 1 | 8 |
Pct. | 41 % | 6 % | 6 % | 47 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |