Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Amorinvej 25, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Direktion: Janne Refnov (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-02 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Legale ejere: Janne Refnov (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Navne: Asperix ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Reelle ejere: Janne Refnov (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Stiftere: Janne Refnov (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Janne Refnov ApS. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amorinvej 25, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Direktion: Janne Refnov (direktør) (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ikke finansielt holdingselskab og beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-02 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Legale ejere: Janne Refnov (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Navne: Asperix ApS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Reelle ejere: Janne Refnov (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Stiftere: Janne Refnov (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Vedtægter: 2017-01-02 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2017-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-19)